ymddiriedolwyr UK INFANTILE SPASMS TRUST
Rhif yr elusen: 1172167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER RAWLING | Cadeirydd | 21 March 2017 |
|
|
||||
Susan Blackburn | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Kelly Louise Skinner | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Chloe Amber Louise Cox | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Derbyshire | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Amy Louise Dowding | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Alice Goldhill | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Louisa Coyle | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Michelle Kim Scoffield | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
SAMIA SANDERS | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.