ymddiriedolwyr 16TH MORECAMBE AND HEYSHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 509581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Roger Neal | Cadeirydd | 24 September 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Blenkinship | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Stephanie Louise Stephenson | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Alison Lindsey Brown | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Alexander Scott James | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Philip James Tarbun | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Blenkinship | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Darren Moss | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Anthony White | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
Damian Porter Rev'd | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|||||
PAUL STEPHEN ANDERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER CREWDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.