Hanes ariannol MARK CROSS COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1171983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.57k £181 £4.07k £6.14k £7.33k
Cyfanswm gwariant £9.83k £2.48k £4.08k £5.51k £5.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £750 £719