ymddiriedolwyr CAMBRIDGE REFUGEE RESETTLEMENT CAMPAIGN
Rhif yr elusen: 1172836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Goodridge | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Andrii Smytsniuk | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Christine Santhosham | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Adrian Matthews | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Catharine Lucy Walston | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|||||
SUSAN MARGARET SPENCER | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|||||
DANIEL RASTOM ELLIS BSC. MSC. | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.