Ymddiriedolwyr SIRI GURU SINGH SABHA GURDWARA, BRISTOL
Rhif yr elusen: 1180348

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davinder Singh Matharu | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Sucha Singh | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Bhabinder Singh Dulay | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
NARINDER KAUR | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Harpreet Singh Klair | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Harbir Kaur Bal | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Santokh Singh Sandhu | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Sukhdeep Kaur | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Lamber Singh Voual | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Parmjit Kaur | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Sukhpal Singh Bal | Ymddiriedolwr | 07 August 2022 |
|
|
||||
Jagmohan Singh Gill | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Nirmal Kaur Bal | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
GURDIAL SINGH | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.