Hanes ariannol HUNGARIAN CLUB AND SCHOOL

Rhif yr elusen: 1173258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (131 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2019 30/08/2020 30/08/2021 30/08/2022 30/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.57k £9.15k £5.31k £4.75k £6.12k
Cyfanswm gwariant £4.89k £3.73k £7.65k £6.62k £6.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A