ymddiriedolwyr THE DROP IN AND SHARE CENTRE (DISC) NEWQUAY
Rhif yr elusen: 1171562
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Charles Loader | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Angela Backhouse | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Sharon Cowell | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
LYNN FIRTH | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Avril Fox | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Richard Palmer | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Peter Butterly | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Rebecca Sobye | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.