EREWASH CANAL PRESERVATION AND DEVELOPMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association works closely with Canal & River Trust and holds weekly work parties to assist with the on-going maintenance and upkeep of the Erewash canal. ECP&DA also owns and maintains Sandiacre Lock cottages, opening them to the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Margaret Swain | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Dorothy Stenson | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Vivienne Wendy Kilbourne | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Geraldine Martin | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
PAUL MICHAEL KING | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
GLYN ANTHONY STENSON | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.21k | £25.26k | £16.09k | £20.86k | £43.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.40k | £27.22k | £33.70k | £27.42k | £39.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £1.42k | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RESTORATION, RECONSTRUCTION, PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE EREWASH CANAL AND ASSOCIATED WATERWAYS. ITS BUILDINGS, TOWING PATH, STRUCTURES AND CRAFT AND THE CONSERVATION OF ITS NATURAL CHARACTER AS A NAVIGABLE INLAND WATERWAY SYSTEM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. TO PROVIDE EDUCATIONAL AND TRAINING FACILITIES TO MEMBERS AND THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF CANALS, THROUGH THE HERITAGE OF THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENT, AND EMPHASISE THE IMPORTANCE OF SAFETY REQUIREMENTS IN A WATERWAY ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
130 Derby Road
Langley Mill
NOTTINGHAM
NG16 4AA
- Ffôn:
- 07809 251441
- E-bost:
- glynstenson@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window