FLO CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Flo Charitable Trust has been set up to ensure the provision of an Indoor Skatepark facility for the East Midlands area. In addition the wider culture around skateboarding and BMX will be encouraged through arts, music, mentoring and education provision. The charity will look to widen participation in these pastimes while more broadly supporting the development of young people in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Caerl?r
- Dinas Derby
- Dinas Nottingham
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2017: CIO registration
- FLO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK ANTHONY DEANS | Cadeirydd | 16 March 2017 |
|
|
||||
Professor Caroline Frances Paechter | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Mark Eyre | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Nelson | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||
Andrew Wright | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.98k | £85.12k | £91.45k | £94.43k | £83.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.58k | £79.87k | £79.00k | £114.01k | £88.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £55.41k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Mar 2017
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR SKATEBOARDING AND OTHER SIMILAR WHEELED SPORTS INCLUDING BMX. 2. TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF YOUNG PEOPLE THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. 3. TO ADVANCE THE ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR, THROUGH THE PROVISION OF WORKSHOP AND PERFORMANCE SPACE FOR MUSIC, MEDIA, ART, PHOTOGRAPHY AND OTHER ART FORMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flo Skate Park
5 Poulton Drive
NOTTINGHAM
NG2 4BN
- Ffôn:
- 07863 130300
- E-bost:
- mark@floskatepark.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window