WOOD LANE CONSERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work to protect, improve and conserve Sheffield's environment. We manage and maintain Wood Lane Countryside Centre for practical nature conservation projects, countryside skills training, environmental education and leisure time activities to improve the health and well being of people of all ages in the local community and raise awareness of the importance of biodiversity and wildlife.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2018: Cofrestrwyd
- WLCT (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicky Brammer | Cadeirydd | 06 April 2021 |
|
|
||||
RICHARD GEORGE YOUNG | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
FRANCES JOY HILL BSC | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
MARILYN JUNE SANDERSON | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|||||
ARTHUR KEITH HILL BSC. MA | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.35k | £104.98k | £92.79k | £91.94k | £97.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.43k | £77.48k | £84.60k | £131.71k | £109.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £93.60k | £35.24k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 28 Mawrth 2025 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 28 Mawrth 2025 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
28 Mawrth 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAY 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PROTECTION, IMPROVEMENT AND CONSERVATION OF SHEFFIELD'S PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, SO AS TO MAINTAIN A FACILITY FOR PHYSICAL AND LEISURE-TIME ACTIVITIES, AIMED AT IMPROVING THE HEALTH AND WELL-BEING OF THE LOCAL COMMUNITY IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY A.MANAGING AND MAINTAINING WOOD LANE COUNTRYSIDE CENTRE B.CREATING AND EFFECTIVELY MANAGING WILDLIFE HABITATS, SUCH AS ANCIENT WOODLANDS, MEADOWS AND WETLANDS, FOR BIODIVERSITY, SPECIES PROTECTION AND PUBLIC ACCESS AND ENJOYMENT. C.RAISING AWARENESS IN PEOPLE OF ALL AGES AND ABILITIES OF THE IMPORTANCE OF NATURE CONSERVATION AND BIODIVERSITY. D.PROVIDING PRACTICAL NATURE CONSERVATION AND TRADITIONAL COUNTRYSIDE SKILLS TRAINING FOR ADULTS AND CHILDREN OF ALL AGES AND ABILITIES, TO ENABLE THEM TO BECOME ACTIVELY INVOLVED IN NATURE CONSERVATION. E. INVOLVING COMMUNITIES AND SCHOOLS IN PRACTICAL NATURE CONSERVATION PROJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOOD LANE COUNTRYSIDE CENTRE
WOOD LANE
STANNINGTON
SHEFFIELD
S6 5HE
- Ffôn:
- 01142316982
- E-bost:
- admin@woodlanecc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window