ymddiriedolwyr BOURNEMOUTH METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1172154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANTONY JOHN CAVANAGH | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|||||
Pamela Brown | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Sheila Margaret Slattery | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Malcom Walton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Graham | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Paul Clarke Thompson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Jean Mary James | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Raymond John Drayton | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Jayne Joy | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|||||
Dr David Julian Tawn | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|||||
Paul William Parkes | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
MARION DOROTHY KING | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
VALERIE ROANTREE | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
MARGARET EVE BRAY | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
ALAN MCCOY | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|||||
SUSAN SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
LESLEY FERNAND | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
CAROL ANNE JOY | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
Anita Hazell | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
ANTHONY FERNAND | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
ROSALIND MURRAY | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
JANET DRAYTON | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
GLENYS LEWER | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
Suzie Viana Deacon | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.