Hanes ariannol THE ROYAL PARKS [LIMITED]
Rhif yr elusen: 1172042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.31m | £73.16m | £48.31m | £87.72m | £104.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.04m | £68.61m | £52.40m | £76.84m | £95.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.77m | £35.97m | £25.01m | £42.37m | £49.51m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.18m | £2.26m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.75m | £1.96m | £2.43m | £4.57m | £2.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.83m | £29.30m | £19.58m | £34.62m | £43.82m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.02m | £5.13m | £924.00k | £5.16m | £8.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £138.00k | £230.00k | £11.00k | £536.00k | £555.00k | |
|
Incwm - Arall | £37.57m | £36.53m | £25.36m | £42.84m | £49.82m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £58.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.29m | £39.39m | £33.08m | £41.28m | £52.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £345.00k | £355.00k | £436.00k | £486.00k | £4.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £138.00k | £123.00k | £159.00k | £126.00k | £120.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £6.00k | £131.00k | £219.00k | |
|
Gwariant - Arall | £29.41m | £28.86m | £18.89m | £35.08m | £38.96m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.