SHOTS IN THE COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTIVES OF THE CIO ARE: (A) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH ('FACILITIES' IN THIS CLAUSE MEANS LAND BUILDING EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); (B) TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATI
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Casey | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||||
Paul Adams | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||||
Jacqui Vosper | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||
Kay Khan | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||
Keith Dibble | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Terry Owens | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||
Paul Marcus | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||
SHAHID AZEEM | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.11k | £184.35k | £182.36k | £31.43k | £65.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.90k | £205.73k | £192.24k | £25.97k | £48.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.86k | £19.10k | N/A | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Mai 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 09 Mai 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CIO ARE: (A) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH ('FACILITIES' IN THIS CLAUSE MEANS LAND BUILDING EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); (B) TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF CHARITY; AND (D) FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN EACH CASE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Aldershot Town Football Club
Recreation Ground
High Street
ALDERSHOT
Hampshire
GU11 1TW
- Ffôn:
- 01252 320211
- E-bost:
- admin@shotsfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window