Hanes ariannol KIVETON PARK INDEPENDENT ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 1171863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.69k | £41.03k | £74.42k | £52.06k | £55.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.40k | £63.05k | £68.98k | £66.30k | £73.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.60k | N/A | £27.95k | £25.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.