LIFE CHURCH SOUTH MANSFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Christian Church. We hold Christian services every week. Our congregation has a high proportion of children, elderly and vulnerable adults and we help to care for them on a practical, emotional and spiritual level. We donate money to various Christian charities at home and abroad including relief organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1980: Cofrestrwyd
- LIFE Church - Mansfield, Nottinghamshire (Enw gwaith)
- S M C F (Enw blaenorol)
- THE CHURCH IN THE CENTRE (Enw blaenorol)
- THE SOUTH MANSFIELD CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Hurd | Cadeirydd | 15 April 2015 |
|
|
||||
Simon Hurrell | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
Lesley Eleanor Dannatt | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Jo Gregg | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Louisa Marie Hillman | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.73k | £32.03k | £31.85k | £33.49k | £42.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.57k | £32.50k | £23.66k | £30.18k | £42.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Awst 2024 | 289 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Awst 2024 | 289 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Ionawr 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Ionawr 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ionawr 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ionawr 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Rhagfyr 2020 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Rhagfyr 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/11/1979 AS AMENDED ON 14/03/1984 AS AMENDED ON 06/02/1986 AS AMENDED ON 07/06/1990 AS AMENDED ON 23/04/1998 AS AMENDED ON 13/09/2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Wingfield Road
MANSFIELD
Nottinghamshire
NG18 3HT
- Ffôn:
- 07514538412
- E-bost:
- jacquie.cooper@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window