RIDING FOR SMILES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RfS offers inclusive, innovative equestrian based activities to disabled and vulnerable young people who have physical, social, learning, behavioural and mental disabilities and those who are disaffected, excluded or marginalised. Our sessions provide enjoyable, enrichment experiences to develop confidence and self-esteem, positive interaction, motivation, calmness, thoughtfulness and resilience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Sheffield
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 21 Medi 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Addis | Cadeirydd | 17 April 2024 |
|
|
||||
Beth Stuckey | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
SHARON TOLLEY | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
HELEN STUCKEY | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.44k | £52.01k | £64.26k | £47.32k | £102.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.35k | £13.82k | £55.27k | £58.38k | £113.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | £1.50k | £1.00k | £14.95k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH, RELIEF OF NEED AND ADVANCEMENT IN LIFE OF YOUNG PEOPLE WHO HAVE A PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY OR DISABILITIES, OR WHO ARE IN NEED OF RELIEF FROM HURT AND PAIN BY THE PROVISION OF A RANGE OF ACTIVITIES TO CREATE OPPORTUNITIES FOR RELIEF AND DEVELOPMENT WITHIN AN EQUESTRIAN ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BANK HOUSE FARM
MANSFIELD ROAD
CRESWELL
WORKSOP
S80 4AA
- Ffôn:
- 01909725251
- E-bost:
- Sales@colouredcob.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window