JAWAAB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
f
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mai 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILAD AHMED | Cadeirydd | 01 December 2017 |
|
|
||||
RUKAIYA JERAJ | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
DULAL ALI | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 265 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 265 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 20 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 20 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 May 2017
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF ETHNIC MINORITY COMMUNITIES OR REFUGEES AGED 18-35 IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS:- 1)TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THESE INDIVIDUALS AND RELEVANT GROUPS IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY THROUGH RESEARCH, EDUCATION AND TRAINING; AND 2)TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FINFUTURE LTD
225-229 SEVEN SISTERS ROAD
LONDON
N4 2DA
- Ffôn:
- 07876503964
- E-bost:
- info@jawaab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window