PENYSARN VILLAGE HALL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Hall erected in memory of the men who fell in the Great War and to be used in perpetuity under the name of Penysarn Village Hall as a Reading Room for meetings of purely parochial matters but not for any denominational or political purposes whatsoever and otherwise for the benefits of the inhabitants of the parishes of Llaneilian and Llanwenllwyfo and the district of Penysarn.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 06 Mai 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1203065 NEUADD PENTREF PENYSARN
- 28 Chwefror 1980: Cofrestrwyd
- 06 Mai 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- PENYSARN COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73k | £13.40k | £1.25k | £4.52k | £15.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.84k | £6.38k | £3.55k | £16.68k | £29.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.67k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Chwefror 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 DECEMBER 1925, AS AMENDED BY THE CHARITABLE TRUSTS (VALIDATION) ACT 1954.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A READING ROOM FOR MEETINGS OF PURELY PAROCHIAL MATTERS BUT NOT FOR ANY DENOMINATIONAL OR POLITICAL PURPOSES WHATSOEVER AND OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SAID PARISHES OF LLANEILIAN AND LLANWENLLWYFO AND PENYSARN DISTRICT.
Maes buddion
PARISHES OF LLANEILIAN, LLANWENLLWYFO AND PENYSARN DISTRICT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window