Hanes ariannol PLAY ACTION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1172875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £652.37k | £568.05k | £493.64k | £617.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £731.18k | £641.55k | £662.70k | £540.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £151.19k | £21.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £629.18k | £498.06k | N/A | £614.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £9.31k | £1.54k | N/A | £1.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.13k | £50 | £7 | N/A | £4 | |
|
Incwm - Arall | £148 | £13.82k | £68.44k | N/A | £1.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £631.22k | £579.16k | N/A | £495.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.09k | £99.95k | £58.57k | N/A | £37.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.88k | £1.26k | N/A | £1.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £3.82k | N/A | £7.46k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.