Hanes ariannol NEIGHBOURHOOD WATCH NETWORK
Rhif yr elusen: 1173349
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £824.71k | £459.19k | £470.30k | £527.06k | £551.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.55k | £605.56k | £541.89k | £563.78k | £569.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £685.00k | £280.00k | £280.00k | £320.34k | £280.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | £26.98k | £13.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £128.41k | N/A | N/A | £179.72k | £231.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £695.72k | N/A | N/A | £320.34k | £306.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £577 | N/A | N/A | £16 | £283 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £476.38k | N/A | N/A | £519.18k | £487.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.17k | N/A | N/A | £44.60k | £81.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.84k | N/A | N/A | £30.81k | £39.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £4.88k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.