Hanes ariannol MELLON EDUCATE (UK)

Rhif yr elusen: 1175352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £580.90k £116.02k £659.46k £1.01m £607.76k
Cyfanswm gwariant £428.10k £238.60k £585.48k £964.02k £522.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £277.13k N/A £659.46k £1.01m £607.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £303.76k N/A £0 £0 £607.76k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £5.48k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £179.64k N/A £477.81k £807.55k £374.86k
Gwariant - Ar godi arian £248.45k N/A £107.67k £156.47k £147.94k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £179.64k N/A £477.81k £807.55k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0