Ymddiriedolwyr ASHRIDGE NURSERY CIO

Rhif yr elusen: 1172842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennifer Ralphs Cadeirydd 12 June 2023
Dim ar gofnod
Louise Rose Ymddiriedolwr 18 April 2024
Dim ar gofnod
Geoff Woods Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
Zoe Mitchell Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
Samantha Gunter Ymddiriedolwr 23 June 2022
Dim ar gofnod
Anna Peck Ymddiriedolwr 08 September 2016
Dim ar gofnod
JOHN WALLIS Ymddiriedolwr 08 September 2016
Dim ar gofnod
JENNIFER ROBINSON Ymddiriedolwr 10 July 2011
Dim ar gofnod