AGE CONCERN VOLUNTARY ASSOCIATION FOR THE ELDERLY MERSTHAM, REDHILL AND REIGATE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a range of services for older people, including a day centre 4 x weekly, men's shed, befriending service, shopping trips, social outings, alliance with Citizens Advice Service, access to legal advice, chiropody and hair and beauty treatments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,125 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 16 Medi 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 247634 VOLUNTARY ASSOCIATION FOR THE ELDERLY - MERSTHAM, ...
- 03 Gorffennaf 2017: CIO registration
- AGECONCERN VOLUNTARY ASSOCIATION FOR THE ELDERLY MERSTHAM REDHILL AND REIGATE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Louise Dadswell | Cadeirydd | 09 March 2020 |
|
|
||||
Brett Loft | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
martin gillard | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Melissa Dunn | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Claire Pidgeon | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
ANGELA FRASER DL | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
ANAND GULATI LLB | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.00k | £86.45k | £133.03k | £106.35k | £131.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.17k | £79.86k | £131.01k | £156.60k | £157.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £40.49k | £22.50k | £15.00k | £10.13k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND MERSTHAM,REDHILL AND REIGATE WITHIN THE COUNTY OF SURREY ("THE AREA OF BENEFIT")
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MERSTHAM CENTRE
WELDON WAY
MERSTHAM
REDHILL
RH1 3QB
- Ffôn:
- 01737645636
- E-bost:
- enquiries@ageconcernmrr.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window