LIONS CLUB OF FLEET (CIO)

Rhif yr elusen: 1177181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We operate within our local community and undertake fundraising events in order that we may financially assist local charities and good causes. Some of our larger events include "Beerfest" in August, Town Firework Display in November and a touring Santa Sleigh in December.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £144,478
Cyfanswm gwariant: £145,829

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 279279 LIONS CLUB OF FLEET CHARITY TRUST FUND
  • 15 Chwefror 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • FLEET LIONS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Edwin Pitkin Cadeirydd 01 July 2022
Dim ar gofnod
Christine Munday Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Brian William Proctor Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
James Storey Ymddiriedolwr 07 July 2021
FLEET POND SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Grahame John Pullen Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Laura Dawn Roberts Ymddiriedolwr 01 July 2020
Dim ar gofnod
LISA JANE RUST Ymddiriedolwr 05 February 2020
Dim ar gofnod
Michael Bernard Collen Ymddiriedolwr 01 July 2019
Dim ar gofnod
MARK LYNTON COOPER Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.48k £44.91k £113.98k £131.02k £144.48k
Cyfanswm gwariant £92.53k £46.66k £98.90k £115.44k £145.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.38k £6.15k £15.87k £2.90k £5.68k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 15 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 15 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 30 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 16 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 16 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
45 Westover Road
FLEET
Hampshire
GU51 3DB
Ffôn:
01252624770