ymddiriedolwyr 1ST COLWALL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1174042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Spencer Beard | Cadeirydd | 10 September 2019 |
|
|
||||
ANDREW John LEE | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Amy Silk | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Colin Barrow | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Ruth Kiely | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
JOANNE KENNEDY | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||
PETER STEPHEN BRAMHALL | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Patricia Pearson | Ymddiriedolwr | 15 June 2010 |
|
|||||
ADRIAN Frederick WARD | Ymddiriedolwr | 31 December 2004 |
|
|||||
FREDA BALLARD | Ymddiriedolwr | 01 July 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.