Dogfen lywodraethu YORKSHIRE BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 509743

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 1945 AS AMENDED ON 03 DEC 1949 AS AMENDED ON 12 MAR 1983 AS AMENDED ON 17 MAR 1990 AS AMENDED ON 07 DEC 2013 AS AMENDED ON 25 NOV 2017 AS AMENDED ON 24 NOV 2018 AS AMENDED ON 30 NOV 2019 AS AMENDED ON 27 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE CRAFT OF BEEKEEPING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.