LEGACY SPORTS AND EDUCATION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation provides facilities, coaching and outreach programmes to encourage local community involvement in amateur sport. The Foundation will establish and run local community centres to provide activities focusing on education, recreation and sport and providing health and activity-related outreach to local communities. It also partners with already operational local sports charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
- LEGACY COMMUNITY FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT LESTER ZAMORA | Cadeirydd | 20 October 2015 |
|
|
||||
Maria Kell | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Savannah de Savary | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Angela Denise Croucher | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Carolyn Foreman Dwyer | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
MARK JAMES NOBLE | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
RIO GAVIN FERDINAND | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.39k | £16.28k | £1.00k | £1.48k | £33.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Chwefror 2025 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2025 | 362 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Mawrth 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 OCT 2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE ALL PURPOSES RECOGNISED AS CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME, IN PARTICULAR: 1.1. THROUGH AN ASSOCIATION WITH SPORT TRAINING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND INCLUDING (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING): (A) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION; AND (B) TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND 1.2 TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES (AS IDENTIFIED FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEES) IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE TO A GREATER DEGREE IN SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cox, Costello & Horne
14-15 Lower Grosvenor Place
LONDON
SW1W 0EX
- Ffôn:
- 02072478334
- E-bost:
- cathy.watts@coxcostello.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window