Hanes ariannol OATLANDS COMMUNITY GROUP CIO

Rhif yr elusen: 1184148
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £22.55k £10.43k £25.66k £17.99k
Cyfanswm gwariant £0 £17.61k £8.14k £17.83k £13.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £500 N/A