THE HARRY WILSON KEYS MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Acts as an umbrella or resource body
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 13 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
- THE "HARRY WILSON KEYS MEMORIAL FUND" (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW GIBBONS | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|||||
EDWARD ARNOLD FORD OSM | Ymddiriedolwr | 03 January 2018 |
|
|||||
MICHAEL RICHARD HEENAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
KEVIN CHAWNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter Edward Minchin Parsons | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £799 | £915 | £1.51k | £482 | £933 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45k | £1.10k | £1.10k | £232 | £354 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 DECEMBER 1979
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SHELTERED ACCOMMODATION FOR THE RELIEF OF NECESSITOUS FREEMASONS WHO PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY) ARE OR AT ONE TIME HAVE BEEN MEMBERS OF A MOSONIC LODGE IN THE PROVINCE OF STAFFORDSHIRE AND THEIR NECESSITOUS DEPENDANTS.
Maes buddion
STAFFORDSHIRE AND NORTHERN COUNTY OF WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PGL Staffs
5 SHAW PARK BUSINESS VILLAGE
SHAW ROAD
WOLVERHAMPTON
WOLVERHAMPTON
WV10 9LE
- Ffôn:
- 01902 745151
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window