GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOL EX-PUPILS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The association is formed to advance the education of children and improve the quality of education and provide scholarships for children in need at the school by providing educational resources at the Government Technical Secondary School in Freetown, Sierra Leone. This is done by hosting various fund-raising events and monthly subscribers by members. The Charity operates in the United Kingdom.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princess Lilian Hanciles | Cadeirydd | 18 March 2023 |
|
|
||||
Rev LUCRESHIA LEIGH | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
GBASSAY HAWA TURAY | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
JUSTUS FORTUNE | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.15k | £505 | £437 | £6.26k | £8.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.81k | £650 | £6.98k | £6.65k | £3.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ebrill 2021 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ebrill 2022 | 435 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS AT GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOL IN FREETOWN IN SIERRA LEONE (“THE SCHOOL”), BY: A) PROVIDING EQUALITY OF OPPORTUNITY, WITH MUTUAL RESPECT AND POSITIVE ENCOURAGEMENT, TO PUPILS OF THE SCHOOL SO AS TO DEVELOP THEIR POTENTIAL, CONTRIBUTE TO THEIR UPBRINGING AND DEVELOP THEIR CAPABILITIES; B) IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AT THE SCHOOL BY PROVIDING TEACHING AND LEARNING RESOURCES AND A SAFE TEACHING AND LEARNING ENVIRONMENT FOR ITS PUPILS; C) OTHERWISE SUPPORTING THE EDUCATIONAL WORK OF THE SCHOOL BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DECIDE. 2. THE RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP OF BOYS AND GIRLS AT THE SCHOOL BY PROVIDING FINANCIAL SUPPORT IN THE FORM OF SCHOLARSHIPS TO CHILDREN IN NEED AT THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Redwing Path
LONDON
Whinchat Road
SE28 0DL
- Ffôn:
- 07414851756
- E-bost:
- princesshanciles@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window