BEDS PROSTATE CANCER SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting men and their families in Bedfordshire who have had prostate cancer (PCa), are undergoing treatment or who have been recently diagnosed and have to make a decision on which treatment to have. Also, creating awareness of PCa at exhibitions, fairs, well-being days and other events, undertaking free walk-in PSA testing days and helping to fund projects on PCa in local hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bedford
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2017: CIO registration
- BPCSG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodney Botteley | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
STEVE PEARCE | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
STEPHEN JARVIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Barbara Dainton | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
John Dixon | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
JIM FRANCIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.55k | £2.64k | £12.55k | £21.95k | £34.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.12k | £4.12k | £8.99k | £17.67k | £16.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 11 Mawrth 2025 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
01 Ebrill 2024
(Mae'r cyfrifon |
11 Mawrth 2025 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 31 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 31 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 28 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG PEOPLE AFFECTED BY PROSTATE CANCER IN BEDFORDSHIRE, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: • THE PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE AT ALL STAGES OF DIAGNOSES AND TREATMENT • THE PROVISION OF FUNDS TO SUPPORT NEW RESEARCH AND TREATMENT AT THE PROSTATE CANCER UNIT AT BEDFORD HOSPITAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Kimbolton Close
BEDFORD
MK41 8RP
- Ffôn:
- 01234960414
- E-bost:
- sw.pearce@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window