Hanes ariannol SPRINGS CHURCH (GORNAL)

Rhif yr elusen: 1171951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.50k £103.41k £130.31k £112.92k £197.61k
Cyfanswm gwariant £105.72k £86.25k £116.68k £137.99k £204.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.00k £1.10k £400 £2.94k £12.17k