Hanes ariannol UBUNTU UGANDA

Rhif yr elusen: 1172944
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.09k £12.05k £10.57k £12.82k £6.38k
Cyfanswm gwariant £12.26k £5.13k £12.26k £5.26k £11.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A