Hanes ariannol MORLEY YOUTH FC

Rhif yr elusen: 1173048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.89k £29.23k £43.22k £45.01k £45.91k
Cyfanswm gwariant £42.24k £28.21k £35.87k £54.34k £38.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A