Ymddiriedolwyr THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND UK TRUST
Rhif yr elusen: 1176030

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briony Beaumont | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Matthew Ronald Cavanagh | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Professor James Donald Litster | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Morton | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Paul Daniel Neculce Kelly | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Tara Turner | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Ruth O'Hanlon Avanesova | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.