Hanes ariannol EDGWARE AND HENDON REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1172458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.45m | £1.84m | £1.86m | £1.84m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46m | £1.82m | £1.82m | £1.81m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £149.19k | £104.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £91.65k | £82.62k | £134.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.57m | £1.28m | £1.40m | £1.31m | £1.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £73.00k | £57.63k | £41.12k | £67.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.78m | £307.94k | £197.12k | £41.12k | £321.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.31k | £177.45k | £205.27k | £209.16k | £216.37k | |
|
Incwm - Arall | £55.00k | £0 | £6.81k | £16.44k | £15.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £3.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £1.63m | £1.62m | £1.63m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £188.23k | £195.10k | £180.60k | £189.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £39.24k | £57.68k | £34.27k | £38.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £29.96k | £22.48k | £39.08k | £34.94k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £14.75k | £14.66k | £13.14k | £13.15k | |
|
Gwariant - Arall | £118.36k | £0 | £0 | £0 | £13.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.