ymddiriedolwyr EDGWARE AND HENDON REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1172458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY HARROD | Cadeirydd | 19 October 2017 |
|
|||||
GIDEON WITTENBERG | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Nicholas Mailer | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Robert Koster | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Stiassny | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
BRADLEY TRAINIS | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Alexander Hirsh | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Kevin Peter Darvill | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Neil Flash | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
Donna Jean Bryk | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
Benjamin Konyn | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
Michael Lerman | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
David Geoffrey Mendoza-Wolfson | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|||||
DANIEL GRAHAM MITCHELL | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
SHARON GARSON | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
MICHAEL WEBER | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
ERIC SANDER | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
ANDREW WOOLSTONE | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|||||
JOANNA GAYE SIGALOV | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
ROBERT SIMON BRAND | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Jo Weber | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
MR KEVIN RICHARD JAMES MADDISON | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.