Hanes ariannol BLACKROD SPORTS AND COMMUNITY CENTRE CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1173891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.09k £136.96k £127.29k £118.91k £144.02k
Cyfanswm gwariant £86.03k £89.58k £131.90k £125.21k £130.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £36.35k N/A N/A £1.44k £25.80k