MIDDLETON AND AISLABY VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing and operating a small traditional village hall for the benefit of local residents in Middleton and Aislaby villages. Current uses of the hall include classes for Art, Keep Fit, Sewing, Lace making. Other uses include WI and Churchmeetings, other Charity's training sessions,drama productions, exhibitions and musical evenings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £997 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 16 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Jonathan Davies | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|||||
Richard Andrew Chambers | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Stuart John Plant | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Pamela Russell | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.15k | £30.11k | £18.88k | £15.79k | £18.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.09k | £8.34k | £18.52k | £22.11k | £17.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.43k | £3.27k | N/A | £997 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 DECEMBER 1960
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF MIDDLETON AND AISLABY AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
MIDDLETON AND AISLABY AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DELFIM HOUSE
BACK LANE SOUTH
MIDDLETON
PICKERING
YO18 8NU
- Ffôn:
- 01751 473169
- E-bost:
- info@mavh.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window