Hanes ariannol EUROPEAN SOCIETY OF THORACIC SURGEONS

Rhif yr elusen: 1172020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.42m £527.87k £816.41k £1.84m £2.04m
Cyfanswm gwariant £1.22m £462.09k £449.41k £1.48m £1.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £423.30k £121.72k £308.00k £877.39k £950.67k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £30.32k £215 £6.42k £5.50k £3.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £968.54k £405.82k £501.98k £956.48k £1.07m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £472 £108 £0 £1.62k £17.28k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.20m £461.82k £449.20k £1.48m £1.76m
Gwariant - Ar godi arian £24.46k £264 £206 £599 £115
Gwariant - Llywodraethu £18.70k £16.47k £15.00k £17.16k £12.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0