DEMENTIA FRIENDLY HARTLEPOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting social inclusion for the public benefit of people living with dementia and their families and carers in Hartlepool. Providing information and education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hartlepool
Llywodraethu
- 03 Hydref 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Thomas | Cadeirydd | 16 November 2021 |
|
|
||||||
Michael Booth | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|||||||
Evelyn Hickman | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||
Jane Tilly | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|||||||
Dr Lynne Patricia Humphries | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||||
KATE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.45k | £1.97k | £0 | £4.32k | £120 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.06k | £1.19k | £2.12k | £1.57k | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN HARTLEPOOL BY ENSURING THAT PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA ARE ABLE TO REMAIN ACTIVE AND INVOLVED IN THEIR COMMUNITY, DEVELOPING HARTLEPOOL AS A DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY BY - RAISING AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING THOSE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR FAMILIES AND CARERS BY PROVIDING EDUCATION SESSIONS AND EVENTS; PROVIDING INFORMATION AND EDUCATION REGARDING DEMENTIA AND THE PRACTICAL SUPPORT AVAILABLE, USING AWARENESS CAMPAIGNS, INFORMATION SESSIONS, WORKSHOPS, INTERNET INFORMATION HUB AND FORUMS; PROVIDING ADVICE SO THAT THE LOCAL COMMUNITY AND BUSINESSES CAN ADAPT SERVICES TO BETTER UNDERSTAND AND MEET THE NEEDS OF THOSE LIVING WITH DEMENTIA; BRINGING TOGETHER LOCAL BUSINESSES AND AGENCIES TO WORK CO-OPERATIVELY TO PROVIDE A JOINED UP APPROACH TO UNDERSTANDING THE NEEDS OF THOSE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR FAMILIES AND CARERS; ENCOURAGING THOSE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR FAMILIES AND CARERS TO SEEK SUPPORT AND PROVIDING INFORMATION AND ADVICE TO THEM; TO FURTHER SUCH OTHER PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Greenbank
Waldon Street
HARTLEPOOL
Cleveland
TS24 7QS
- Ffôn:
- 01429 222738
- E-bost:
- stephen.thomas1234@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window