CANVEY ISLAND U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CANVEY ISLAND U3A IS A SELF-HELP, SELF-MANAGED LIFELONG LEARNING CO-OPERATIVE FOR OLDER PEOPLE NO LONGER IN FULL-TIME EMPLOYMENT. WE HOLD A MONTHLY MEETING FOR OUR MEMBERS. MEMBERS SHARE LEARNING EXPERIENCES IN A WIDE RANGE OF INTEREST GROUPS TO PURSUE LEARNING NOT FOR QUALIFICATION BUT FOR FUN
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAY FRANCES HUMPHREYS | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|
||||
Shani Jean Kingsland | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
John Marshall Anderson | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Dawn Artley | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Sylvia Millin | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Roger Summers | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Alan Bailey | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Barbara Goldsmith | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Julia Harris | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Lynne Christine White | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.55k | £14.94k | £4.72k | £23.06k | £25.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.78k | £9.73k | £5.79k | £22.54k | £25.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 APR 2016 AS AMENDED ON 15 OCT 2018 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
CANVEY ISLAND AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 Silver Point Marine
Point Road
CANVEY ISLAND
Essex
SS8 7TN
- Ffôn:
- 07971 025925
- E-bost:
- shanikingsland@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window