HOUGHTON REGIS HERITAGE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the history and heritage of Houghton Regis, through the collection, preservation and making available to the public of material and artefacts of historic significance by the establishment and maintenance of an archive and collection for the preservation of such material and artefacts and by the production of literature, films and recordings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 19 Medi 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HILL | Cadeirydd | 15 May 2017 |
|
|||||
James Carroll | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Mark Dominic Bolan | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Lorna Morison | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Catherine Aganoglu | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
JANET EILEEN SMY | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
ROGER TURNER | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
TRACEY MCMAHON | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
DUDLEY SMY | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92k | £724 | £2.03k | £2.10k | £2.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £563 | £1.20k | £2.06k | £2.58k | £2.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £500 | £1.30k | £1.15k | £800 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED ON
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND HERITAGE OF THE TOWN OF HOUGHTON REGIS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE COLLECTION, PRESERVATION AND MAKING AVAILABLE TO THE PUBLIC OF MATERIAL AND ARTEFACTS OF HISTORIC SIGNIFICANCE BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN ARCHIVE AND COLLECTION FOR THE PRESERVATION OF SUCH MATERIAL AND ARTEFACTS AND BY THE PRODUCTION OF LITERATURE, FILMS AND RECORDINGS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Long Meadow
Houghton Regis
Dunstable
LU5 5RR
- Ffôn:
- 07305433950
- E-bost:
- information.hrhs@gmail.com
- Gwefan:
-
hrhs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window