Ymddiriedolwyr HOUGHTON REGIS HERITAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1174720

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HILL | Cadeirydd | 15 May 2017 |
|
|||||
James Carroll | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Mark Dominic Bolan | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Lorna Morison | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Catherine Aganoglu | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
JANET EILEEN SMY | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
ROGER TURNER | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
TRACEY MCMAHON | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
DUDLEY SMY | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.