Hanes ariannol BEAUCHIEF ABBEY LODGE NO 3793 BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 509818
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 05/04/2007 05/04/2008
Cyfanswm Incwm Gros £499 £353 £356 £1.35k £1.31k
Cyfanswm gwariant £0 £550 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A