Hanes ariannol INTERNATIONAL NIEMANN-PICK DISEASE REGISTRY

Rhif yr elusen: 1175311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £266.80k £390.38k £456.98k £173.36k £131.50k
Cyfanswm gwariant £139.40k £265.26k £279.14k £415.91k £307.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A