Ymddiriedolwyr SOLVA CARE
Rhif yr elusen: 1172878

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLLIE ROACH | Cadeirydd | 04 May 2017 |
|
|||||
Maggie McKenzie | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Sue Carnes Chichlowska | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Joseph Griffin | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr John Holland | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Dr Barbara Bale | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sue Denman | Ymddiriedolwr | 14 May 2017 |
|
|
||||
SANDRA YOUNG | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|||||
JONATHON CROWTHER HIGGINS | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.