Ymddiriedolwyr NATURAL KIRKLEES
Rhif yr elusen: 1174259

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Ronald Day | Cadeirydd | 15 August 2017 |
|
|
||||
Claire Howe | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Gill Young | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Stuart Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Stefanie Rofke | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Julie Hirst | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
David John Rudd | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|||||
Phil Slater | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Christine Senior | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
JOAN VEVERS | Ymddiriedolwr | 15 August 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.