GLOSSOP WOMEN'S AID
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A free, community based service in the High Peak for women and children experiencing the efects of domestic abuse. These include: Refuge accommodation outreach service Childrens Support Counselling service Telephone helpline Domestic abuse awareness training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1134679 CROSSROADS DERBYSHIRE
- 02 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
- 13 Ebrill 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.35k | £246.22k | £268.06k | £284.22k | £296.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.62k | £212.50k | £237.78k | £261.87k | £292.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 24 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 11 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 14 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 14 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 31 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 31 Hydref 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JANUARY 1980
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF MENTAL OR PHYSICAL DISTRESS, AMONG WOMEN WHO HAVE BEEN MALTREATED BY THEIR HUSBANDS OR BY THE MEN WITH WHOM THEY ARE, OR HAVE BEEN LIVING, AND AMONG THE CHILDREN OF SUCH WOMEN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window