Hanes ariannol RAISE YOUR HANDS

Rhif yr elusen: 1174956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £590.04k £281.46k £293.09k £885.97k £869.07k
Cyfanswm gwariant £486.13k £424.92k £279.86k £544.82k £774.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £163.54k N/A N/A £857.43k £825.25k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £426.48k N/A N/A £28.54k £42.50k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall £21 N/A N/A £0 £1.32k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £348.69k N/A N/A £396.28k £594.37k
Gwariant - Ar godi arian £137.44k N/A N/A £148.54k £179.67k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A £5.16k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £188.74k N/A N/A £289.29k £437.36k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0